ymddiriedolwyr PARTNERSHIP FOR YOUNG LONDON
Rhif yr elusen: 1062226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Thomas | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Finn Grant | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Chigoziem Mottoh | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Troy Norbert | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Jo Loveday | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Suzanne Wood | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Murray | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|||||
Fenella Boyle | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
Keith Bottomley | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
THOMAS FREDERICK MAUTNER JP, FIMI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.