ymddiriedolwyr HEADWAY CARDIFF AND SOUTH EAST WALES
Rhif yr elusen: 1063221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW HARDING | Cadeirydd |
|
||||||
Clive Brown | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Nicola Jayne Sinclair | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Cari Sowden-Taylor | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Linda Josephine Green | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Ann Jones | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Joanna Mary Pickford | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Victoria Jayne Richards | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
ALISON MARY CULVERWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEFF MAYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER GEOFFREY MAYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.