Hanes ariannol INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, U.K
Rhif yr elusen: 1065972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £133.43m | £113.91m | £115.72m | £114.43m | £122.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.45m | £113.55m | £113.77m | £109.35m | £122.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.58m | N/A | £2.97m | £4.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.61m | £56.67m | £57.30m | £26.33m | £22.17m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £2.63m | £3.59m | £11.19m | £7.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £2.00k | £82.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £131.80m | £111.27m | £111.20m | £103.17m | £114.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.00k | £19.00k | £0 | £72.00k | £147.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £927.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £129.86m | £109.53m | £110.17m | £103.78m | £115.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.60m | £4.02m | £3.60m | £5.58m | £6.49m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £51.00k | £56.00k | £65.00k | £71.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £101.20m | £93.04m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.