ymddiriedolwyr MOUNTAIN TRAINING TRUST
Rhif yr elusen: 1064023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Sanders | Cadeirydd | 25 August 2023 |
|
|
||||
Emily Thompson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Lee Barnett | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Pete Stacey | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Soraya Abdel-Hadi | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Ben Coates | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
MATTHEW TENNANT | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Lisa Dickinson | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Michael Rosser | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.