Hanes ariannol THE SHAARE HAYIM CONGREGATION
Rhif yr elusen: 1067759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £429.18k | £440.32k | £538.63k | £387.02k | £533.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £377.64k | £321.40k | £335.99k | £394.11k | £468.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £487.17k | N/A | £424.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £250 | N/A | £255 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £18.16k | N/A | £54.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £27.40k | N/A | £25.81k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £5.65k | N/A | £27.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £1.02k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £330.53k | N/A | £468.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.46k | N/A | £137 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.04k | N/A | £7.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £19.50k | N/A | £14.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.