Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF WHITBY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1064194
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £458 | £10.76k | £1.02k | £543 | £426 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.39k | £17.84k | £29.90k | £13.29k | £3.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.