Hanes ariannol THE ST GABRIEL SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1062748
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.36m | £6.38m | £5.65m | £5.26m | £7.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.09m | £6.53m | £6.27m | £6.30m | £7.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.48k | N/A | £119.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.45k | £51.56k | £143.88k | £89.15k | £7.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.35k | £39.21k | £23.03k | £17.36k | £42.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.31m | £6.29m | £5.48m | £5.61m | £7.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.09m | £6.53m | £6.27m | £6.30m | £7.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.90k | £32.36k | £34.20k | £33.23k | £37.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.