Hanes ariannol COMPAID TRUST
Rhif yr elusen: 1064160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.03m | £1.42m | £1.30m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.08m | £1.09m | £1.20m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £520.00k | £485.00k | £615.00k | £615.00k | £720.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.00k | £36.00k | £260.00k | £130.00k | £26.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £183.77k | £298.34k | £366.51k | £286.73k | £394.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.10k | £2.28k | £0 | £85 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £868.66k | £902.95k | £844.36k | £956.39k | £996.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £820 | £971 | £179 | £0 | £4.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.44k | £207.95k | £52.89k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.04m | £1.05m | £1.17m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.31k | £36.07k | £43.87k | £31.67k | £40.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £8.05k | £7.14k | £13.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.