Hanes ariannol LUTON CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1068411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £728.90k | £865.46k | £1.28m | £1.00m | £635.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £690.41k | £828.42k | £1.16m | £999.76k | £653.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.99k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £423.00k | N/A | £5.85k | £47.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £718.53k | £848.70k | £1.24m | £977.65k | £592.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.91k | £2.55k | £1.77k | £2.23k | £3.54k | |
|
Incwm - Arall | £8.46k | £14.21k | £38.88k | £22.42k | £39.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £690.41k | £828.42k | £1.16m | £999.76k | £649.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.60k | £0 | £5.88k | £9.15k | £11.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £185.03k | £55.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.