Hanes ariannol GUILSBOROUGH PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1062816
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.20k | £54.56k | £63.99k | £45.69k | £47.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.50k | £43.27k | £63.79k | £51.82k | £71.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.18k | £24.75k | N/A | £29.09k | £28.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £2.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.