Hanes ariannol WOODGATE ADVENTURE PLAYGROUND
Rhif yr elusen: 1070451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.44k | £323.28k | £370.89k | £257.71k | £272.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.56k | £312.46k | £356.71k | £276.55k | £294.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £116.65k | £103.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £267.30k | £177.46k | £1.00k | £116.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.