Hanes ariannol TAXAID UK
Rhif yr elusen: 1062852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £963.80k | £967.47k | £940.13k | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £989.79k | £979.44k | £930.00k | £882.08k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £410.00k | £334.16k | £336.82k | £409.60k | £411.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200.33k | £236.86k | £265.06k | £204.22k | £289.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £810.91k | £726.94k | £702.41k | £735.90k | £837.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £295 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £938.62k | £941.25k | £853.87k | £819.68k | £994.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.17k | £38.19k | £76.14k | £62.40k | £70.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £48.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.