Hanes ariannol THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1062968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.27k | £835.27k | £306.64k | £417.55k | £488.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £687.67k | £966.00k | £506.88k | £581.03k | £652.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.27k | N/A | £62.77k | £12.04k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £220.52k | £194.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.10k | £17.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £210.94k | £511.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £55.71k | £112.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £653.21k | £923.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.46k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.71k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £42.22k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.