ymddiriedolwyr Servol Community Services
Rhif yr elusen: 1125896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocco Zitola | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Anthony Howell | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Robin Smith | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Kenrick Jackson | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
AVRIL GRANT | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|||||
VAL TAYLOR | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Laura Claire Found | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||
GEORGE BRANCH | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.