Hanes ariannol DEAN BANK AND FERRYHILL LITERARY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1077082
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.09k | £60.30k | £66.40k | £47.05k | £51.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.55k | £54.34k | £50.78k | £54.03k | £47.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.