Dogfen lywodraethu EDEN VALLEY MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1065466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/03/1997 AS AMENDED ON 14/10/1997 AS AMENDED ON 11/09/2014 as amended on 20 Nov 2018 as amended on 08 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF EDENBRIDGE, THE EDEN VALLEY AND THE SURROUNDING AREAS IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A MUSEUM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
EDENBRIDGE, THE EDEN VALLEY AND THE SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.