Dogfen lywodraethu NEW HORIZONS - MENTAL HEALTH AND EMOTIONAL WELLBEING RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1066601
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MARCH 1997 AS AMENDED 7 MARCH 2001, 12 JUNE 2001, 14 JULY 2003 AND 17 JANUARY 2011.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MENTAL HEALTH AND ASSIST PEOPLE WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS BY PROVIDING SUPPORT AND INFORMATION. THE CHARITY WILL OPERATE IN THE AREA OF CWM TAF LOCAL HEALTH BOARD OR ELSEWHERE FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO ARE ORDINARILY RESIDENT IN THIS AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CWM TAF LOCAL HEALTH BOARD OR ELSEWHERE FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO ARE ORDINARILY RESIDENT IN THIS AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.