Hanes ariannol MAYFLOWER PLAYGROUP, HAYWARDS HEATH
Rhif yr elusen: 1072441
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.36k | £65.60k | £69.47k | £80.13k | £90.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.13k | £68.29k | £71.63k | £70.63k | £77.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £56.04k | £56.78k | £62.92k | £69.84k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.