Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION LEWISHAM (THE LEWISHAM COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE)
Rhif yr elusen: 1085026
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £329.29k | £322.70k | £344.45k | £213.44k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £328.39k | £343.91k | £385.82k | £411.27k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £6.00k | £28.40k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £305.35k | £261.77k | £263.40k | £86.11k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.