Hanes ariannol QUEEN ELIZABETH'S HOSPITAL OLD BOYS SOCIETY BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1072306
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.31k | £7.93k | £16.65k | £16.58k | £28.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.12k | £14.98k | £18.08k | £18.94k | £37.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.