Hanes ariannol ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1110 CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 1064463
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.67k | £259.24k | £271.97k | £45.28k | £52.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.85k | £264.38k | £261.30k | £41.09k | £55.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.