ymddiriedolwyr CARDIFF THIRD SECTOR COUNCIL (C3SC)
Rhif yr elusen: 1068623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Mesa | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Margaret Duncan-Jones | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Dr Radha Nair-Roberts | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Catherine Llinos Moulogo | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Dr Christopher John Kiiza | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
NEIL ANTHONY BINNELL | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Paul John W Keeping | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
James Anthony Thomas | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
TERENCE PRICE | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.