Hanes ariannol THE NGT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1064635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.35m | £3.25m | £3.01m | £2.52m | £2.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.15m | £3.17m | £2.67m | £2.10m | £2.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.35m | £3.25m | £3.01m | £2.52m | £2.57m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.53m | £2.53m | £2.03m | £1.53m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £616.50k | £632.66k | £643.71k | £574.79k | £848.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.35k | £33.72k | £28.57k | £27.36k | £22.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.50m | £2.50m | £2.00m | £1.50m | £1.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £616.50k | £632.66k | £643.71k | £574.79k | £848.52k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.