Hanes ariannol COMMUNITY ACTIVITIES PROJECT EALING (C.A.P.E.)
Rhif yr elusen: 1064778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £323.82k | £385.96k | £414.33k | £377.92k | £480.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £364.30k | £399.21k | £346.25k | £390.05k | £415.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £159.86k | £178.38k | £167.72k | £171.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £206.41k | £91.92k | £55.00k | £55.00k | £96.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.