ymddiriedolwyr AFRICA LANDS TRUST
Rhif yr elusen: 1072068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Murden | Cadeirydd | 08 December 2018 |
|
|
||||
Chandler Saint | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Keith Maurice Wilson | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
GERARD MCCORMICK | Ymddiriedolwr | 03 January 2020 |
|
|||||
Patricia Ann Harris | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
John Raymond Nicholson | Ymddiriedolwr | 02 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.