Hanes ariannol VICTA CHILDREN LTD
Rhif yr elusen: 1065029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £870.45k | £172.26k | £435.15k | £677.25k | £502.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £885.77k | £350.37k | £399.82k | £590.03k | £622.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.82k | N/A | N/A | £129.58k | £70.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £791.91k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £546.00k | £422.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.20k | N/A | N/A | £1.68k | £8.39k | |
|
Incwm - Arall | £64.53k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.82k | N/A | N/A | £355.35k | £336.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £266.75k | N/A | N/A | £169.07k | £217.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.92k | N/A | N/A | £96 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £79.20k | N/A | N/A | £65.62k | £69.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.