ymddiriedolwyr UK CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF INTERPROFESSIONAL EDUCATION (CAIPE)
Rhif yr elusen: 1065062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivaramkumar Shanmugam | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|||||
Mark Robert Dexter | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Professor Richard Gordon Kyle | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Aoife Marie Fleming | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Federico Farini | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Sharron Dewar | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Veronica O'Carroll | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Alison Phoebe Power | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Professor ELIZABETH SUSAN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Dr Vikki Park | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Dr Angela Isabela Agnes Prideaux | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Susan Lorraine Plows | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Dr Melissa Williams Owens | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Emma Louise Pope | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
EMMA MICHELE SMITH | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
LAURA ROBERTA JANET CHALMERS | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
||||
Dr SHARON GILMAN BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
||||
Dr ANDREAS XYRICHIS | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
||||
Dr JUAN JOSE BEUNZA | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
||||
PATRICIA ANN SEXTON BLUTEAU | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.