ymddiriedolwyr THE YORK EARLY MUSIC FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1068331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL MARTIN MURPHY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Reverend Canon Dr Victoria Louise Johnson | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Anita Datta | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Simon Andrew Robert Procter | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Paul Alexander Tyack | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
MARTIN STANCLIFFE | Ymddiriedolwr | 20 December 2017 |
|
|
||||
Menna McGregor | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|||||
PROFESSOR CHRISTOPHER FOX | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.