Hanes ariannol EMMAUS CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1064473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.51m | £1.42m | £1.30m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.36m | £1.33m | £1.28m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £87.32k | £30.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £208.94k | £234.07k | £306.06k | £245.42k | £620.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £811.03k | £0 | £753.29k | £702.60k | £909.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £958.32k | £362.47k | £354.88k | £344.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.56k | £0 | £0 | £0 | £608 | |
|
Incwm - Arall | £231.35k | £322.30k | £882 | £305 | £13.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £38.11k | £176.36k | £65 | £0 | £7.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.36m | £1.33m | £1.28m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.90k | £10.75k | £9.97k | £10.63k | £10.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £9.57k | £27.68k | £23.49k | £21.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.