ymddiriedolwyr EMMAUS CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1064473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HUMPSTON | Cadeirydd | 05 July 2022 |
|
|
||||
Annie Davis | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Cat Nicol | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Helena Renfrew-Knight Mrs | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Will Erby | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Louisa Matheson | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
John Murphy | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Joanne May | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
John Dawson | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
Dr Andrew Cornish | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.