Hanes ariannol GLOSSOP AND DISTRICT VOLUNTEER BUREAU
Rhif yr elusen: 1067170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £435.29k | £536.22k | £793.60k | £600.72k | £742.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.11k | £454.08k | £546.04k | £660.68k | £709.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £152.48k | £236.06k | £159.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.55k | £62.27k | £199.01k | £302.51k | £249.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £5.04k | £50.97k | £8.11k | £7.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £2.07k | £43.83k | £34.70k | £31.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £528.95k | £698.55k | £557.17k | £696.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £150 | £251 | £733 | £6.32k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £454.08k | £546.04k | £660.68k | £709.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.68k | £3.52k | £4.08k | £4.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £10.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.