Hanes ariannol LANCASTER STEINER SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 1066821
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.92k | £129.47k | £127.00k | £165.65k | £151.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.06k | £146.30k | £112.72k | £151.51k | £173.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £135 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.42k | £13.18k | £37.60k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.