Hanes ariannol BRYNCYNON COMMUNITY REVIVAL STRATEGY LTD
Rhif yr elusen: 1067535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £315.62k | £279.27k | £381.04k | £348.06k | £344.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £320.90k | £296.28k | £269.45k | £361.38k | £420.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £146.25k | £134.07k | N/A | £153.48k | £80.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £57.22k | £193.75k | £22.56k | £20.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.