Hanes ariannol RADIOMARATHON (FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) LTD
Rhif yr elusen: 1065089
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £329.70k | £454.99k | £384.90k | £433.11k | £455.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £347.31k | £463.01k | £346.22k | £109.06k | £322.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300.63k | £337.29k | £358.07k | £357.26k | £414.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.