Hanes ariannol THE MODERN HUMANITIES RESEARCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1064670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £695.84k | £619.74k | £652.43k | £629.33k | £708.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £731.14k | £758.61k | £668.77k | £824.02k | £762.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £608.39k | £551.25k | £568.00k | £546.58k | £558.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £87.45k | £68.49k | £84.44k | £82.75k | £150.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £668.35k | £716.17k | £618.76k | £779.24k | £712.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.79k | £42.44k | £50.01k | £44.77k | £50.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.10k | £68.07k | £73.39k | £196.60k | £71.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £213.81k | £222.85k | £182.40k | £172.04k | £138.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £62.79k | £42.44k | £50.01k | £44.77k | £50.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.