Dogfen lywodraethu Grimsby and Cleethorpes Amateur Operatic Society
Rhif yr elusen: 1071168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 AUGUST 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 MAY 1998 CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME DATED 30 AUGUST 1996 AND 11 AUGUST 1997 as amended on 11 Aug 1997
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND FURTHERANCE OF THE EDUCATION, KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE PUBLIC, IN ARTS OF OPERA , MUSIC AND SINGING OR ANY ONE OR MORE OF THOSE ARTS SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES OF SUCH CHARITABLE FOUNDATIONS AS THE TRUSTEES SHALL, IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION, DETERMINE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.