Hanes ariannol MOWDEN PRE SCHOOL GROUP
Rhif yr elusen: 1064873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.12k | £150.51k | £71.80k | £137.91k | £179.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.06k | £98.08k | £111.29k | £130.92k | £148.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £126.87k | £65.01k | £125.45k | £159.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.68k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.