ymddiriedolwyr BHATIA ASSOCIATION (UK)
Rhif yr elusen: 1076010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHIT BABLA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rajiv Bajaria | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Anjana Swaly | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Pratik Babla | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Bipin Ratansinh Nanavati | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Nita Sampat Shah | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Sundip Madhursinh Okhai | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Anoop Okhai | Ymddiriedolwr | 02 April 2015 |
|
|
||||
Mukesh Ved | Ymddiriedolwr | 02 April 2015 |
|
|
||||
Nilesh Kanaksinh Mamnani | Ymddiriedolwr | 02 April 2015 |
|
|
||||
JANAK SAMPAT | Ymddiriedolwr | 14 April 2013 |
|
|
||||
CHANDRESH SAMPAT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.