Hanes ariannol HISTORIC ROYAL PALACES
Rhif yr elusen: 1068852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.43m | £101.81m | £32.69m | £54.44m | £102.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.23m | £101.59m | £53.90m | £61.30m | £82.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £272.00k | £201.00k | £18.04m | £8.80m | £146.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.73m | £3.32m | £21.07m | £11.39m | £3.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.42m | £25.92m | £4.28m | £14.61m | £27.75m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £71.78m | £71.84m | £7.01m | £28.22m | £70.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £502.78k | £728.90k | £330.49k | £223.97k | £1.28m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £22.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £81.96m | £84.45m | £46.43m | £52.83m | £68.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.31m | £16.96m | £7.46m | £8.45m | £13.89m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £581.78k | £520.01k | £365.00k | £278.05k | £389.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.55k | £29.07k | £51.23k | £23.40k | £8.12k | |
|
Gwariant - Arall | £1.96m | £181.00k | £12.00k | £18.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.