Hanes ariannol IMPACT FAMILY SERVICES
Rhif yr elusen: 1071132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £641.87k | £577.14k | £691.29k | £590.67k | £464.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £633.92k | £626.28k | £541.57k | £565.68k | £433.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £92.59k | £222.01k | N/A | £272.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £125.58k | £268.04k | N/A | £321.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £477.58k | £447.05k | £394.90k | £466.61k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £138.93k | £117.18k | £204.85k | £105.57k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45 | £55 | £28 | £17 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £25.31k | £12.86k | £91.51k | £18.47k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £633.92k | £626.28k | £541.57k | £514.57k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £51.11k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.82k | £91.03k | £0 | £83.94k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.