Hanes ariannol CAMDEN ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1065829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £2.06m | £1.81m | £1.73m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £2.23m | £1.79m | £2.03m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £919.67k | £1.01m | £1.19m | £1.08m | £1.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £1.61m | £1.60m | £1.46m | £1.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £230.32k | £237.42k | £128.30k | £156.59k | £217.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £202.00k | £216.36k | £84.27k | £109.33k | £232.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.64k | £2.28k | £818 | £234 | £1.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.96m | £1.62m | £1.80m | £2.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £242.03k | £264.86k | £174.67k | £226.76k | £249.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.15k | £10.40k | £13.16k | £13.35k | £14.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.