Hanes ariannol WALSALL CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1067723
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £854.85k | £829.89k | £697.57k | £688.21k | £806.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £919.84k | £865.11k | £649.86k | £638.44k | £704.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £159.92k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £287.29k | £473.33k | £287.29k | £287.29k | £275.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £72.32k | £71.21k | £70.77k | £70.53k | £70.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £781.86k | £758.48k | £626.80k | £617.68k | £736.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £672 | £209 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £919.84k | £865.11k | £649.86k | £638.44k | £704.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.08k | £7.98k | £0 | £17.02k | £11.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.