Hanes ariannol MEDWAY EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1066592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32m | £2.76m | £2.15m | £2.65m | £2.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £2.52m | £2.22m | £2.62m | £2.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.83m | £828.42k | £176.06k | £193.52k | £235.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.10k | £26.74k | £1.94m | £2.43m | £2.73m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £462.47k | £515.40k | £0 | £17.00k | £14.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £203 | £397 | £257 | £10 | £18 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.39m | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £29.00k | £8.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.79m | £2.51m | £108.44k | £527.54k | £502.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £10.14k | £1.69m | £2.10m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.60k | £16.20k | £15.20k | £0 | £4.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.02k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £202.38k | £0 | £416.54k | £0 | £2.34m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.