Hanes ariannol BIRKENHEAD, CLAUGHTON CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Rhif yr elusen: 1066304
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/11/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.11k | £11.84k | £12.53k | £13.15k | £4.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.16k | £11.55k | £9.53k | £8.64k | £13.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.