ymddiriedolwyr ENGLISH CATHOLIC HISTORY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1072269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Edward KING | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Helen Turnham | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Tim Guile | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Hunter-Johnston | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Derek Fox | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|||||
Nigel Parker | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
Angela Hodges | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERNARD MCCARTHY POLACK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA VERONICA MAWHOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR VINCENT BURKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.