ymddiriedolwyr BILLINGSGATE SEAFOOD TRAINING SCHOOL
Rhif yr elusen: 1069809
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Garrick | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Ian Philip Howard Arnold | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Nigel Bankes | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Daniel Ritchie | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
William Stabb Mills | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|||||
FRED STROYAN | Ymddiriedolwr | 10 June 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.