ymddiriedolwyr EALING YOUTH ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1067041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panagiota Stathaki | Cadeirydd | 13 October 2023 |
|
|
||||
Ken Ian Maclachlan | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Nadine Nicola Thompson | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Aurelie Edus | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Michael Augustine Francis Watts | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Catherine Maria Hyams | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Conor Curran | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Madhu Swapna Prasadam | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Joanna Clare Harvey | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
James Dacre Harvey | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|||||
Jane Elizabeth Laddiman | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.