Hanes ariannol THE LEWA WILDLIFE CONSERVANCY UK
Rhif yr elusen: 1069800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £440.64k | £412.65k | £551.78k | £544.98k | £690.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.49k | £455.71k | £544.07k | £468.34k | £682.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £275.02k | £366.98k | £490.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £107.76k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £169.00k | £178.00k | £200.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £492.65k | £430.46k | £647.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £51.42k | £37.89k | £35.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.15k | £2.98k | £3.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £300.30k | £229.27k | £415.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.