Hanes ariannol THE ESSEX BRIDLEWAYS TRUST
Rhif yr elusen: 1073927
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7 | £4 | £26 | £1.55k | £219 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £750 | £48.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.