Hanes ariannol SOUTHAMPTON VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 1068350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.56k | £643.67k | £944.08k | £911.78k | £885.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £596.30k | £666.67k | £845.93k | £856.87k | £884.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £211.27k | £470.64k | £741.67k | £754.46k | £799.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.68k | £101.98k | £73.50k | £6.70k | £4.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10k | £485 | £39 | £187 | £509 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £506.00k | £639.80k | £941.74k | £910.42k | £882.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.46k | £3.38k | £2.31k | £1.17k | £2.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £587.30k | £655.67k | £826.93k | £856.87k | £884.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £38.14k | £26.47k | £16.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £49.86k | £0 | £2.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9.00k | £11.00k | £19.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.